加勒特学院董事会
唐莫林, 椅子
原来的任命: 2011
连任: 2013年和2019年
现有条件: 2019-2025
杰森冲, 副主席
原来的任命: 2016年8月17日
连任: 2022年7月1日
现有条件: 2022-2028
玛德琳·柯林斯
原来的任命: 2012年7月12日
连任: 2015, 2020
现有条件: 2020-2026
库尔特·赫克曼,
原来的任命:
2023年7月12日,完成另一名成员自2018年7月1日起的六年任期
现有条件: 2018-2024
凯伦·迈尔斯
目前任命: 2021
现有条件: 2021-2027
加里Ruddell
原来的任命: 2022年7月11日,完成另一名成员自2018年7月1日起的六年任期
现有条件: 2018-2024
杜安E. 约
原来的任命: 2006
连任: 2011, 2017, 2023
现有条件: 2023-2030
Dr. 理查德•中型股
当然成员,加勒特学院院长